Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pancrazio Antonino De Pasquale
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pancrazio Antonino De Pasquale
Nasce a Giardini-Naxos (Messina) il 6 agosto 1925
Deceduto il 26 settembre 1992
Laurea in filosofia.
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
109
Progetti di legge presentati
|
30
Atti di indirizzo e controllo
|
140
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla concessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo stato ovvero con il suo concorso o contributo
Membro dal 1 agosto 1958 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge nn.82 e 945 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 1797, concernenti le abitazioni della gente rurale
Membro dal 22 luglio 1959 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 1 luglio 1963 al 10 gennaio 1967
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di edilizia economica e popolare
Membro dal 12 febbraio 1964 al 23 maggio 1964
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2017 "disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno"
Membro dal 17 febbraio 1965 al 6 marzo 1967
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2186 "conversione in legge del decreto - legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa economica nazionale"
Membro dal 24 marzo 1965 al 6 marzo 1967
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge aventi per oggetto la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani
Vicepresidente dal 18 maggio 1965 al 6 marzo 1967
Membro dal 18 maggio 1965 al 6 marzo 1967
XI Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per il regolamento
Membro dal 6 maggio 1992 al 26 settembre 1992
Commissione speciale per l'esame, in sede referente, dei progetti di legge concernenti la riforma dell'immunita' parlamentare
Membro dal 21 maggio 1992 al 26 settembre 1992
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 9 giugno 1992 al 26 settembre 1992
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 24 giugno 1992 al 26 settembre 1992
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 7 settembre 1992 al 26 settembre 1992
Segretario dal 10 settembre 1992 al 26 settembre 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1958
6
1959
9
1960
15
1961
13
1962
11
1963
12
1964
13
1965
14
1966
7
1967
4
1992
5