Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paola Cavigliasso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paola Cavigliasso
Nasce a Murello (Cuneo) il 2 ottobre 1942
Laurea in lettere; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
283
Progetti di legge presentati
|
374
Atti di indirizzo e controllo
|
77
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Segretario dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1976
40
1977
28
1978
20
1979
56
1980
26
1981
21
1982
12
1983
27
1987
18
1988
13
1989
9
1990
10
1991
3