Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paola Frassinetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paola Frassinetti
Nasce a Genova il 2 maggio 1956
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
376
Progetti di legge presentati
|
1365
Atti di indirizzo e controllo
|
569
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Vicepresidente dal 22 maggio 2008 al 12 ottobre 2010
Vicepresidente dal 13 ottobre 2010 al 14 marzo 2013
Commissione giurisdizionale per il personale
Presidente dal 5 agosto 2008 al 14 marzo 2013
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Vicepresidente dal 21 giugno 2018 al 28 luglio 2020
Vicepresidente dal 29 luglio 2020 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
20
2007
21
2008
52
2009
41
2010
25
2011
20
2012
24
2018
81
2019
44
2020
25
2021
18
2022
5