Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Alfonso Farinet
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Alfonso Farinet
Nasce a Aosta (Valle d'Aosta) il 22 luglio 1893
Deceduto il 6 luglio 1974
Laurea in giurisprudenza.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
17
Progetti di legge presentati
|
24
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione trasporti - comunicazioni - marina mercantile
Segretario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1950
3
1953
6
1955
3
1956
2
1957
3