Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Bampo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Bampo
Nasce a Belluno (Veneto) il 23 aprile 1955
Diploma di maturita' scientifica; commerciante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
267
Progetti di legge presentati
|
570
Atti di indirizzo e controllo
|
29
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Presidente dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
39
1993
36
1994
25
1995
32
1996
46
1997
38
1998
15
1999
29
2000
7