Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Beni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Beni
Nasce a Firenze il 8 gennaio 1954
Diploma di liceo classico; Dirigente di associazione di terzo settore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
96
Progetti di legge presentati
|
350
Atti di indirizzo e controllo
|
136
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 7 maggio 2013 al 21 febbraio 2014
Sostituisce:
Kashetu Kyenge
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Comitato permanente sull'attuazione dell'agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile
Vicepresidente dal 16 luglio 2013 al 21 febbraio 2014
Membro dal 16 luglio 2013 al 21 febbraio 2014
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonche' sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione
Membro dal 20 marzo 2015 al 3 maggio 2016
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate
Membro dal 4 maggio 2016 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
29
2014
19
2015
21
2016
15
2017
12