Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Cappa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Cappa
Nasce a Genova (Liguria) il 19 febbraio 1888
Deceduto il 26 giugno 1956
Laurea in giurisprudenza; giornalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 26 giugno 1956
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 26 giugno 1956
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
27
Progetti di legge presentati
|
113
Interventi
|
21
Interventi e citazioni
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
3
Incarichi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
Commissione articolo 1 legge 23 agosto 1949 n.681
Presidente dal 2 febbraio 1950 al 26 luglio 1951
II Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione industria e commercio
Presidente dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954
Presidente dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Presidente dal 1 luglio 1955 al 26 giugno 1956
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Presidente dal 6 ottobre 1953 al 26 giugno 1956
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1951
8
1952
11
1953
4
1955
1