Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Carcano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Carcano
Nasce a Como il 27 gennaio 1843
Deceduto a Como il 6 aprile 1918
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 18 aprile 1918
AP, Senato del Regno, Discussioni, 18 aprile 1918
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
1065
Progetti di legge presentati
|
286
Interventi e citazioni
|
36
Documenti
|
9
Incarichi di governo
XVI Legislatura del Regno d'Italia
II Governo Crispi
Sottosegretario: Ministero delle Finanze, dal 09.03.1889 al 06.02.1891
XX Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Pelloux
Ministro: Ministero delle Finanze, dal 29.06.1898 al 14.05.1899
XXI Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Saracco
Ministro: Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dal 24.06.1900 al 15.02.1901
I Governo Zanardelli
Ministro: Ministero delle Finanze, dal 09.08.1901 al 03.11.1903
XXII Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Fortis
Ministro: Ministero del Tesoro, dal 28.03.1905 al 24.12.1905
II Governo Fortis
Ministro: Ministero del Tesoro, dal 24.12.1905 al 08.02.1906
III Governo Giolitti
Ministro: Ministero del Tesoro, dal 17.05.1907 al 11.12.1909
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
II Governo Salandra
Ministro: Ministero del Tesoro, dal 05.11.1914 al 18.06.1916
I Governo Boselli
Ministro: Ministero del Tesoro, dal 18.06.1916 al 29.10.1917
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
0
2
1898
4
1899
1
1900
1
1901
5
1902
6
1903
5
1905
12
1906
21
1907
24
1908
95
1909
50
1910
16
1913
1
1914
5
1915
65
1916
64
1917
61
1918
1