Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Cova
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Cova
Nasce a Caronno Pertusella (Varese) il 5 aprile 1962
Laurea in medicina veterinaria; Medico veterinario
Gruppi
|
104
Progetti di legge presentati
|
513
Atti di indirizzo e controllo
|
129
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito
Membro dal 12 novembre 2015 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
26
2014
26
2015
14
2016
25
2017
13