Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Cuccu
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Cuccu
Nasce a Luras (Sassari) il 9 febbraio 1943
Laurea in medicina e chirurgia; primario ospedaliero
Gruppi
|
195
Progetti di legge presentati
|
356
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 4 giugno 1996 al 17 settembre 1997
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 12 giugno 1996 al 9 agosto 1996
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 10 agosto 1996 al 27 luglio 1998
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 17 settembre 1997 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 20 giugno 2001 al 8 ottobre 2003
VI Commissione (finanze)
Membro dal 8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Antonio Leone
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
39
1997
33
1998
23
1999
14
2000
5
2001
25
2002
24
2003
14
2004
8
2005
9
2006
1