Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Grimoldi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Grimoldi
Nasce a Milano il 27 settembre 1975
Diploma di liceo scientifico; Imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
846
Progetti di legge presentati
|
2502
Atti di indirizzo e controllo
|
219
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Vicepresidente dal 21 giugno 2018 al 3 luglio 2019
Delegazione presso l'assemblea parlamentare della organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in europa (osce)
Presidente dal 13 novembre 2018 al 24 marzo 2023
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
18
2007
36
2008
87
2009
33
2010
57
2011
75
2012
29
2013
147
2014
38
2015
23
2016
19
2017
36
2018
123
2019
85
2020
13
2021
10
2022
17