Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Suraci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Suraci
Nasce a Reggio Di Calabria (Calabria) il 15 gennaio 1897
Deceduto il 4 novembre 1979
Ferroviere.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Progetti di legge presentati
|
12
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione trasporti - comunicazioni - marina mercantile
Segretario dal 15 giugno 1948 al 30 giugno 1949
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
1
1951
2