Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Treves
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Treves
Nasce a Milano il 27 luglio 1908
Deceduto il 4 agosto 1958
Laurea in giurisprudenza e in scienze politiche; docente universitario, pubblicista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
7
Incarichi parlamentari
2
Incarichi di governo
7
Progetti di legge presentati
58
Interventi
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
20
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
1
1951
1
1952
3
1953
2