Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pasquale Poerio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pasquale Poerio
Nasce a Casabona (Crotone) il 1 ottobre 1921
Sindacalista.
Gruppi
|
30
Progetti di legge presentati
|
63
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
VI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Membro dal 25 luglio 1972 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
6
1965
8
1966
5
1967
8