Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pier Carlo Restagno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pier Carlo Restagno
Nasce a Torino (Piemonte) il 29 marzo 1898
Deceduto il 11 novembre 1966
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 15 novembre 1966
Gruppi
|
2
Incarichi di governo
|
18
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulla modifica alle tasse sui contratti di borsa
Membro dal 16 dicembre 1954 al 11 giugno 1958
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 26 marzo 1957 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
Commissari per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
Membro dal 11 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla concessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo stato ovvero con il suo concorso o contributo
Membro dal 30 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 30 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
Membro dal 17 dicembre 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per il parere sulle direttive di carattere generale e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti dalla legge per le iniziative di interesse turistico e alberghiero
Membro dal 17 aprile 1962 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
Membro dal 19 giugno 1963 al 31 dicembre 1964
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle direttive e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti dalla legge per le iniziative di interesse turistico ed alberghiero
Membro dal 17 luglio 1963 al 11 novembre 1966
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di nuove tariffe generali dei dazi doganali
Membro dal 19 febbraio 1965 al 11 novembre 1966
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968