Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Piera Bonetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Piera Bonetti Mattinzoli
(Piera Bonetti)
Nasce a Desenzano Del Garda (Brescia) il 26 febbraio 1942
Funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
73
Progetti di legge presentati
|
55
Interventi
|
97
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (10)
Altro firmatario (87)
Hai trovato 97 risultati
pagina
2
di 7
IX Legislatura della Repubblica italiana
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0927/003/09 presentata da JOVANNITTI (PCI) in data 19831201
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00494 presentata da BULLERI (PCI) in data 19831215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00405 presentata da BENEVELLI (PCI) in data 19831215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00481 presentata da BONETTI MATTINZOLI (PCI) in data 19840119
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00551 presentata da BARZANTI (PCI) in data 19840202
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00559 presentata da CERRINA FERONI (PCI) in data 19840203
INTERPELLANZA 2/00270 presentata da CODRIGNANI (SIN.IND.) in data 19840216
MOZIONE 1/00056 presentata da BIANCHI BERETTA (PCI) in data 19840307
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00758 presentata da CODRIGNANI (SIN.IND.) in data 19840313
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00771 presentata da MIGLIASSO (PCI) in data 19840315
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00694 presentata da PEDRAZZI CIPOLLA (PCI) in data 19840315
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00728 presentata da ASTORI (DC) in data 19840322
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00848 presentata da TREBBI (PCI) in data 19840407
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03785 presentata da JOVANNITTI (PCI) in data 19840407
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/1184/001/09 presentata da BOTTA (DC) in data 19840417
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
5
1980
10
1981
5
1982
5
1983
19
1984
10
1985
6
1986
10
1987
3