Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pierluigi Mantini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pierluigi Mantini
Nasce a L'Aquila (Abruzzo) il 19 febbraio 1956
Laurea in giurisprudenza, Specializzazione in scienze dell'amministrazione; Avvocato amministrativista, Professore universitario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
257
Progetti di legge presentati
|
457
Atti di indirizzo e controllo
|
615
Interventi
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
3
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni
Segretario dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Vicepresidente dal 13 febbraio 2002 al 27 aprile 2006
XVI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Segretario dal 22 maggio 2008 al 6 aprile 2009
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
15
2002
53
2003
24
2004
18
2005
13
2006
26
2007
20
2008
28
2009
25
2010
13
2011
14
2012
8