Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Piero Bolzon
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Piero Bolzon
Nasce a Genova il 24 novembre 1883
Deceduto a Roma il 5 novembre 1945
Licenza superiore; Magistrato, Pubblicista / Giornalista, Pittore
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
3
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale del bilancio
Segretario dal 9 maggio 1924 al 21 gennaio 1929
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi (giunta generale del bilancio)
Membro dal 28 novembre 1929 al 19 gennaio 1934
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi
Membro dal 2 maggio 1934 al 2 marzo 1939
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943