Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Piero Malvestiti
/
II Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Piero Malvestiti
Nasce a Apiro (Macerata) il 26 giugno 1899
Deceduto il 5 novembre 1964
Impiegato, pubblicista.
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
Elezioni di domenica 7 giugno 1953
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 16 giugno 1953 , con convalida del 02 marzo 1954
Eletto nella circoscrizione MILANO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 21 gennaio 1958 per dimissioni
Viene sostituito da
Bruno Fassina
.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
39
Progetti di legge presentati
|
9
Interventi
|
1
Incarichi di governo
II Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Pella
Ministro dell'Industria e Commercio (17.08.1953-18.01.1954)
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1953
17
1954
15
1955
2
1957
4
1958
1