Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Fosson
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Fosson
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
Membro dal 11 agosto 1976 al 19 giugno 1979
Rappresentanza italiana all'assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 6 ottobre 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Membri dell’assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 19 dicembre 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della comunita' economica europea
Membro dal 21 dicembre 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 marzo 1980 al 29 giugno 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 6 novembre 1980 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 24 novembre 1983 al 29 gennaio 1985
Delegazione parlamentare italiana all'assemblea dell'atlantico del nord
Membro dal 15 marzo 1984 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987