Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Franzoso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Franzoso
Nasce a Lizzano (Taranto) il 9 giugno 1950
Deceduto il 4 novembre 2011
Diploma di istituto tecnico commerciale; Imprenditore nel settore metalmeccanico ed elettrico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
188
Progetti di legge presentati
|
460
Atti di indirizzo e controllo
|
125
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Vicepresidente dal 29 novembre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Segretario dal 19 giugno 2008 al 4 novembre 2011
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Segretario dal 1 aprile 2009 al 4 novembre 2011
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
58
2007
48
2008
38
2009
25
2010
10
2011
9