Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Mancini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Mancini
Nasce a Malito (Cosenza) il 8 luglio 1876
Deceduto il 18 febbraio 1968
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 6 marzo 1968
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 9 marzo 1968
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
25
Interventi
|
16
Interventi e citazioni
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
Disegni di legge: nuova tariffa generale dei dazi .doganali
pp. 590
pp. 9189
pp. 9876
sindaco di Firmo
pp. 594
ditte automobilistiche della provincia di Cosenza
pp. 1229
testo unico sul credito agrario
pp. 1730
servizio automobilistico Cariati - Campana - Savelli - San Giovanni in Fiore
pp. 1736
pp. 1864
pp. 3199
pp. 3304
pp. 3648
pp. 3660
mantenimento ih carica di un consigliere di prefettura a Reggio Calabria
pp. 4015
mantenimento in carica dell'ingegnere Laviny
pp. 4015
mancata regificazione dell'Istituto di San Demetrio Corone
pp. 5086
pp. 11072
autorizzazione a procedere contro il deputato Belloni
pp. 5087
atteggiamento, dei carabinieri della provincia di Cosenza e fatti di Rossano
pp. 5142
fatti di Pietrapennata
pp. 7893
trattamento fiscale delle cooperative di consumo
pp. 8067
pp. 8512
provvedimenti per i ricevitori postali - telegrafici
pp. 8550
provvedimenti a carico di alcuni appartenenti alla Milizia nazionale in Paola
pp. 10448
linea automobilistica Rossano - San Demetrio Corone, .8550
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
Discorso: Indirizzo di risposta al discorso della Corona
pp. 92
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953