Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Sponziello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Sponziello
Nasce a Lecce (Puglia) il 6 marzo 1912
Deceduto il 16 agosto 2013
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
208
Progetti di legge presentati
|
86
Atti di indirizzo e controllo
|
170
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione agricoltura e foreste - alimentazione
Membro dal 22 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 6 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge nn.82 e 945 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 1797, concernenti le abitazioni della gente rurale
Membro dal 22 luglio 1959 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini ed aceti
Membro dal 15 dicembre 1964 al 12 febbraio 1965
V Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
5
1955
3
1956
5
1958
8
1959
9
1960
4
1961
2
1962
6
1963
11
1964
5
1965
6
1966
2
1967
1
1968
14
1969
7
1970
3
1971
9
1972
26
1973
6
1974
9
1975
10
1976
41
1977
9
1978
3
1979
1