IX Commissione lavori pubblici
Vicepresidente
dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Vicepresidente
dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Vicepresidente
dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961
Vicepresidente
dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Vicepresidente
dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Presidente
dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Presidente
dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Presidente
dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Presidente
dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968