Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Primo Galdelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Primo Galdelli
Nasce a Serra San Quirico (Ancona) il 2 novembre 1950
licenza media inferiore;operaio di azienda privata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
658
Atti di indirizzo e controllo
|
32
Interventi
|
189
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (166)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1994
57
1995
35
1996
56
1997
17
1998
10
1999
9
2000
5