Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Primo Schiavon
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Primo Schiavon
Nasce a Sant'Elena (Silea) il 1 gennaio 1907
Deceduto il 17 aprile 1994
Agricoltore.
Gruppi
|
169
Progetti di legge presentati
|
40
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
V Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1958
12
1959
6
1960
6
1961
10
1962
12
1968
23
1969
21
1970
9
1971
17
1972
21
1973
6
1974
13
1975
10
1976
3