Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Quirino Russo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Quirino Russo
Nasce a Mariglianella (Napoli) il 6 marzo 1921
Deceduto il 20 dicembre 1986
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
41
Progetti di legge presentati
|
4
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 25 maggio 1972 al 14 novembre 1973
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 30 giugno 1972 al 10 luglio 1974
Sostituisce:
Bruno Corti
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 14 novembre 1973 al 10 luglio 1974
IV Commissione giustizia
Membro dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1972
7
1973
11
1974
10
1975
11
1976
2