Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raffaele Aurisicchio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raffaele Aurisicchio
Nasce a Santa Paolina (Avellino) il 12 dicembre 1953
Liceo scientifico; dirigente di associazione di categoria
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
40
Progetti di legge presentati
|
112
Atti di indirizzo e controllo
|
17
Interventi
|
Organi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Capogruppo dal 31 maggio 2007 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2006
10
2007
26
2008
4