Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raffaele Cananzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raffaele Cananzi
Nasce a Caulonia (Reggio Di Calabria) il 28 dicembre 1939
Laurea in giurisprudenza; avvocato dello Stato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
114
Progetti di legge presentati
|
134
Atti di indirizzo e controllo
|
2
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Comitato per la legislazione
Vicepresidente dal 1 luglio 1999 al 10 novembre 1999
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Presidente dal 14 luglio 1999 al 22 dicembre 1999
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1996
44
1997
36
1998
20
1999
13
2000
1