Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raffaele De Caro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raffaele De Caro
Nasce a Benevento (Campania) il 29 marzo 1883
Deceduto il 4 giugno 1961
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 7 giugno 1961
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 7 giugno 1961
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
21
Progetti di legge presentati
|
93
Interventi
|
5
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 1 giugno 1948 al 24 giugno 1953
VII Commissione lavori pubblici
Membro dal 15 giugno 1948 al 1 luglio 1950
Commissione d'indagine per riferire alla Camera circa la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'o.d.g. caronia
Membro dal 15 giugno 1949 al 17 giugno 1949
V Commissione difesa
Membro dal 1 luglio 1950 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2511: "provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione"
Membro dal 22 febbraio 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione difesa
Membro dal 1 luglio 1953 al 10 febbraio 1954
Membro dal 16 maggio 1957 al 11 giugno 1958
Giunta delle elezioni
Vicepresidente dal 2 ottobre 1953 al 10 febbraio 1954
Membro dal 2 ottobre 1953 al 10 febbraio 1954
III Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 12 giugno 1958 al 4 giugno 1961
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
1
1950
3
1951
1
1952
3
1953
3
1957
1
1958
4
1959
1
1960
3
1961
1