Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raffaello Riccardi
/
XXX Legislatura del Regno d'Italia. Camera dei fasci e delle corporazioni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raffaello Riccardi
Nasce a Mosca (Russia) il 4 febbraio 1899
Deceduto a Roma nel 1977
Laurea in Giurisprudenza; Pubblicista / Giornalista
XXX Legislatura del Regno d'Italia. Camera dei fasci e delle corporazioni (23.03.1939 - 02.08.1943)
203
Progetti di legge presentati
|
3
Incarichi di governo
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Mussolini
Sottosegretario: Ministero delle Comunicazioni, dal 09.07.1928 al 11.09.1929
Sottosegretario: Ministero dell'Aeronautica, dal 12.09.1929 al 06.11.1933
Ministro: Ministero per gli Scambi e le Valute, dal 31.10.1939 al 05.02.1943
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943
Progetti di legge presentati
1941
1
1942
1