Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Renato Ricci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Renato Ricci
Nasce a Carrara (Massa Carrara) il 1 giugno 1896
Deceduto a Roma il 22 gennaio 1956
Licenza superiore; Impiegato, Ragioniere
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 24 gennaio 1956
3
Incarichi di governo
435
Progetti di legge presentati
7
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943
Progetti di legge presentati
1940
2
1941
1
1942
3