Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Renzo Helfer
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Renzo Helfer
Nasce a Mezzolombardo (Trento) il 8 febbraio 1914
Deceduto il 27 maggio 1991
Laurea in giurisprudenza; insegnante.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
169
Progetti di legge presentati
|
150
Interventi
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
1
1951
1
1952
1
1953
2
1954
6
1955
6
1956
4
1958
11
1959
5
1960
4
1962
6
1963
12
1964
7
1965
5
1966
8
1967
8
1968
27
1969
22
1970
18
1971
13
1972
1