Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Del Giudice
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Del Giudice
Nasce a Lucera (Foggia) il 16 luglio 1900
Deceduto a Roma il 16 febbraio 1985
Laurea in Lettere e filosofia; Docente universitario
1
Incarichi di governo
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Mussolini
Sottosegretario: Ministero dell'Educazione Nazionale, dal 05.12.1939 al 13.02.1943
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943