Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Illy
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Illy
Nasce a Trieste (Friuli-Venezia-Giulia) il 24 settembre 1955
Laurea in scienze politiche; imprenditore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
16
Progetti di legge presentati
|
56
Atti di indirizzo e controllo
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 20 giugno 2001 al 18 giugno 2003
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Membro dal 12 febbraio 2002 al 18 giugno 2003
Segretario dal 13 febbraio 2002 al 18 giugno 2003
Commissione di cooperazione italo-messicana
Membro dal 1 agosto 2002 al 26 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
2001
4
2002
10
2003
2