VIII Commissione trasporti - comunicazioni - marina mercantile
Vicepresidente
dal 15 giugno 1948 al 30 giugno 1949
Vicepresidente
dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950
Vicepresidente
dal 1 luglio 1950 al 9 luglio 1951
Vicepresidente
dal 10 luglio 1951 al 30 giugno 1952
Vicepresidente
dal 1 luglio 1952 al 24 giugno 1953