Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Sineo
/
VI Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Sineo
Nasce a Sale (Alessandria) il 30 aprile 1805
Deceduto a Torino il 18 ottobre 1876
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Pubblicista / Giornalista
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 27 dicembre 1876
VI Legislatura del Regno di Sardegna (14.12.1857 - 21.01.1860)
62
Interventi e citazioni
|
1
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
VI Legislatura del Regno di Sardegna
"Sulla responsabilità dei ministri" (iniziativa Parlamentare) -
C.
, 19 maggio 1858
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
Progetti di legge presentati
1858
1