Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Walter
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Walter
Nasce a Schio (Vicenza) il 24 settembre 1895
Deceduto il 14 maggio 1980
Calzolaio.
Gruppi
|
12
Progetti di legge presentati
|
163
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 11 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in italia e sui mezzi per combatterla
Membro dal 12 maggio 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto e altri n.910: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Membro dal 15 luglio 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1703: "conversione in legge del decreto legge 21 giugno 1955, n.492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori e degli allevatori sardi danneggiati dalla siccità"
Membro dal 13 luglio 1955 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
1
1951
1
1952
1
1953
2
1954
2
1955
1
1956
2
1957
1
1958
1