Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rinaldo Bosco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rinaldo Bosco
Nasce a Udine (Friuli-Venezia-Giulia) il 1 febbraio 1950
Licenza istituto tecnico industriale; libero professionista
Gruppi
|
98
Progetti di legge presentati
|
326
Atti di indirizzo e controllo
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 4 novembre 1992 al 14 aprile 1994
XIII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 15 luglio 1996 al 4 novembre 1997
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale europol
Membro dal 17 ottobre 1996 al 24 giugno 1998
Delegazione italiana presso la conferenza parlamentare dell'iniziativa centro europea
Membro dal 25 giugno 1998 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1996
48
1997
19
1998
10
1999
17
2000
4