Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rinaldo Del Bo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dino Del Bo
(Rinaldo Del Bo)
Nasce a Milano (Lombardia) il 19 novembre 1916
Deceduto il 16 gennaio 1991
Laurea in giurisprudenza e in scienze politiche; docente universitario.
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
26
Progetti di legge presentati
|
129
Interventi
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro del c.d. dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
3
1952
1
1954
1
1955
2
1959
8
1960
2
1961
3
1962
3
1963
2