Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Asquini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Asquini
Nasce a Udine il 7 settembre 1964
Licenza media superiore; insegnante
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi di governo
83
Progetti di legge presentati
154
Atti di indirizzo e controllo
64
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1992
34
1993
23
1994
1
1995
25