Deputati
Roberto Cicciomessere
Nasce
a
Bolzano
(Trentino Alto-Adige)
il
30 ottobre 1946
Licenza media superiore
X Legislatura della Repubblica italiana (02.07.1987 - 22.04.1992)
- Elezioni di domenica 14 giugno 1987 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 24 maggio 1990 , con convalida del 06 marzo 1991
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Subentrato
Il mandato ha termine il 22 aprile 1992