Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Cota
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Cota
Nasce a Novara il 13 luglio 1968
Laurea in giurisprudenza; Avvocato penalista, Avvocato patrocinante in Cassazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
69
Progetti di legge presentati
|
289
Atti di indirizzo e controllo
|
204
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Capogruppo dal 12 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica
Segretario dal 22 maggio 2008 al 21 aprile 2010
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
13
2007
12
2008
23
2009
13
2010
6
2011
1
2013
1