Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Gottardo Faustinelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Faustinelli
(Roberto Gottardo Faustinelli)
Nasce a Trenzano (Brescia) il 3 maggio 1958
diploma di ragioniere e perito commerciale;direttore amministrativo azienda industriale privata
Gruppi
|
132
Progetti di legge presentati
|
202
Atti di indirizzo e controllo
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 4 giugno 1996 al 28 luglio 1998
Membro dal 26 ottobre 1999 al 12 novembre 1999
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 30 settembre 1997 al 26 ottobre 1999
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 11 novembre 1997 al 1 giugno 1998
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 12 novembre 1999 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1996
103
1997
6
1998
7
1999
12
2000
4