Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Grugnetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Grugnetti
Nasce a Milano (Lombardia) il 2 aprile 1941
diploma di ragioniere e perito commerciale;revisore ufficiale dei conti
Gruppi
|
149
Progetti di legge presentati
|
156
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 28 febbraio 1995
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 29 giugno 1994 al 14 febbraio 1995
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 28 febbraio 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti
Membro dal 26 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
77
1995
30
1996
14
1997
9
1998
8
1999
8
2000
3