I Governo Prodi
Sottosegretario di Stato al Tesoro (22.05.1996-21.10.1998)
I Governo D'Alema
Sottosegretario di Stato al Tesoro, bilancio e alla programmazione economica (22.10.1998-22.12.1999)
II Governo D'Alema
Sottosegretario di Stato al Tesoro, bilancio e programmazione economica (22.12.1999-30.12.1999)
Sottosegretario di Stato alla Difesa (30.12.1999-25.04.2000)
XV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Prodi
Sottosegretario di Stato all'Economia e finanze (18.05.2006-07.06.2006)
Vice Ministro dell'Economia e delle finanze (07.06.2006-07.05.2008)