Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Radice
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Radice
Nasce a Milano (Lombardia) il 14 luglio 1938
Deceduto il 7 gennaio 2012
laurea in giurisprudenza;imprenditore costruzioni nautiche
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
114
Progetti di legge presentati
|
126
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Vicepresidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Vicepresidente dal 28 luglio 1998 al 10 ottobre 2000
Vicepresidente dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1994
23
1996
18
1997
14
1998
14
1999
37
2000
8