Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Sciacca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Sciacca
Nasce a Roma (Lazio) il 17 maggio 1959
Diploma di maturita' scientifica; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
291
Progetti di legge presentati
|
616
Atti di indirizzo e controllo
|
19
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Segretario dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
34
1995
33
1996
36
1997
12
1998
10
1999
12
2000
4
2001
28
2002
28
2003
41
2004
34
2005
18
2006
1