Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Villetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Villetti
Nasce a Roma (Lazio) il 24 agosto 1944
Laurea in scienze politiche; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
109
Progetti di legge presentati
|
243
Atti di indirizzo e controllo
|
55
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Vicepresidente dal 28 luglio 1998 al 10 ottobre 2000
Vicepresidente dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Vicepresidente dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Vicepresidente dal 8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
Vicepresidente dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Capogruppo dal 13 novembre 2007 al 27 novembre 2007
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1996
1
1997
3
1998
8
1999
7
2000
1
2001
6
2002
23
2003
23
2004
4
2005
2
2006
19
2007
12