Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rocco Minasi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rocco Minasi
Nasce a Scilla (Reggio Di Calabria) il 14 marzo 1910
Deceduto il 7 luglio 1994
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
5
Incarichi parlamentari
|
107
Progetti di legge presentati
|
153
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione agricoltura e foreste - alimentazione
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.501: "provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in calabria"
Membro dal 12 dicembre 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1738: "provvedimenti straordinari per la calabria" e delle similiari proposte di legge nn.1147 e 2837
Segretario dal 25 luglio 1955 al 11 giugno 1958
Membro dal 25 luglio 1955 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1959
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 1 luglio 1959 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.142 "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1963 - 1964"
Membro dal 26 giugno 1963 al 4 giugno 1968
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 1 luglio 1963 al 20 gennaio 1965
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
Membro dal 27 febbraio 1964 al 4 giugno 1968
VI Commissione finanze e tesoro
Segretario dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Membro dal 21 gennaio 1965 al 4 giugno 1968
Segretario dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Segretario dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2017 "disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno"
Membro dal 17 febbraio 1965 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2186 "conversione in legge del decreto - legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa economica nazionale"
Membro dal 23 marzo 1965 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'emanazione di un testo unico delle disposizioni di legge concernenti la disciplina degli interventi nel mezzogiorno
Segretario dal 6 dicembre 1966 al 24 giugno 1967
Membro dal 6 dicembre 1966 al 24 giugno 1967
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 4797 "conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968"
Membro dal 29 gennaio 1968 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 5 giugno 1968 al 29 marzo 1971
Segretario dal 18 giugno 1968 al 29 marzo 1971
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 5 giugno 1968 al 29 marzo 1971
Segretario dal 10 luglio 1968 al 29 marzo 1971
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 26 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1953
5
1954
10
1955
4
1956
8
1957
6
1958
13
1959
11
1960
4
1961
1
1962
1
1963
3
1964
4
1965
2
1966
2
1967
7
1968
19
1969
4
1970
3